lunes, 21 de mayo de 2012

OPERACIONES BÁSICAS PARA SEGUNDO Y TERCER GRADO


1.       50+1200+2+15+36+38=

2.       52+4+1+8+9+325=

3.       15+87+84+789+24=

4.       23+465+15+58+69+9=

5.       789+564+231+23=

6.       45+11+25+36+69+58=

7.       102+214+258+369=

8.       23+45+89+49+84+76=

9.       14+58+69+75+63+617=

10.   48+789+754+965+123=

11.   794+856+9258+1500=

12.   12+25+48+79+35+214=

13.   84+75+95+96+154=

14.   752+45+896+145+84=

15.   412+152+856+89=

16.   754+869+754+95=

17.   45+58+96+458+128=

18.   541+258+369+12+34=

19.   32+456+798+95+478+15=

20.   354+85+6+874+96+2=

21.   1200-897-87-12-54=

22.   1854-45-86-9=

23.   1456-45-21-89-76=

24.   1478-45-274-9-4=

25.   5698-45-8-45-78-254=

26.   57489-458-256-123=

27.   5987-478-25-45-369=

28.   789-258-9789-45=

29.   8954-45-48-5=

30.   4568-45-789-156=

31.   4587-21-45-87=

32.   1245-45-23-78=

33.   3554-78-2-45-6=

34.   8475-789-685-45=

35.   9857-78-12-45-48-6=

36.   5412-78-985-32=

37.   9857-25-489-35-74=

38.   6325-45-89-3-45=

39.   3256-89-75-45-235=

40.   6325-458-789-256-32=

41.   21589 X 215=

42.   2568 X 256=

43.   2458 X 985=

44.   4875 X 256=

45.   9857 X 985=

46.   7458 X 254=

47.   4589 X 1254=

48.   8745 X 56=

49.   985476 X 978=

50.   7548 X 754=

51.   32567 X 4587=

52.   98574 X 1456=

53.   54789 X 1542=

54.   7458 X 5624=

55.   78954 X 457=

56.   3568 X 985=

57.   87458 X 745=

58.   4568 X 124=

59.   4256 X 789=

60.   6587 X 457=
Resolver asta números enteros:

61.   758÷2=

62.   884 ÷ 4=

63.   963 ÷3=

64.   468 ÷2=

65.   71421÷7=

66.    230÷10=

67.   464÷16=

68.   286÷13=

69.   154÷22=

70.   504÷21

71.   4608÷96=

72.   2812÷37=

73.   5642÷91=

74.   5335÷97=

75.   480÷20=

76.   924÷28=

77.   2175÷75=

78.   5780÷68=

79.   1281÷21=

80. 504÷28=


1 comentario:

  1. disculpe profe cuantos problemas nos pidio que hicieramos

    ResponderEliminar